周德睿当选常德市人大常委会主任
曹立军当选市长 罗翠林当选市监察委员会主任
在今天(29日)上午举行的常德市第七届人民代表大会第二次会议第三次全体会议上,周德睿当选市人大常委会主任,曹立军当选市人民政府市长,罗翠林当选市监察委员会主任
周德睿同志简历
周德睿,男,汉族,1966年2月出生,湖南祁东人,1989年12月参加工作,1991年12月加入中国共产党,硕士研究生法学硕士。现任湖南省常德市人大代表主任。
1992年7月任省经济技术协作办公室干部、副主任科员。
1993年9月任省政府办公厅经济处副主任科员。
1995年4月后任省政府办公厅经济处、秘书二处主任科员。
1998年4月任省政府办公厅秘书二处副处级秘书。
2000年9月任省国土资源厅办公室主任。
2005年5月任省国土资源厅财务处处长。期间于2005年1月至2005年7月参加省委组织部选派中青年干部赴美学习班学习。2006年5月任省国土资源厅副巡视员。
2006年10月中国共产党永州市第三届委员会第一次全体会议当选为永州市委常委,任中共永州市委常委、市委组织部部长,
2009年7月兼任永州市委党校(永州市行政学院)(单位升格为副厅级)第一校长(院长)。
2010.11--2013.03 永州市委常委、副市长。
2013.03--2013.04 常德市委副书记;
2013.04--2013.05 常德市委副书记、市政府党组书记、副市长、代理市长;
2013.05--2017.07 常德市委副书记、市政府党组书记、市长;
2017.07--2017.09,常德市委书记、市人民政府市长、党组书记
2017.09--,常德市人大代表主任。
曹立军同志简历
曹立军,男,汉族,1972年11月出生,湖南望城人,研究生学历,管理学硕士,1992年4月加入中国共产党,1994年6月参加工作。
现任湖南省常德市人民政府市长。
1987.09--1990.07 宁乡师范学校中师专业中专学习
1990.09--1994.06 湘潭师范学院中文系汉语言文学专业大学学习,获文学学士学位
1994.06--1996.11 湖南大学教师
1996.11--1998.06 长沙市政府办公厅秘书一处科员
1998.06--2000.07 长沙市政府办公厅秘书一处副处长(其间:1999.09--2001.11 湖南大学工商管理学院管理科学与工程专业在职研究生学习,获管理学硕士学位)
2000.07--2000.11 长沙市政府办公厅秘书一处副处长、主任科员
2000.11--2001.11 长沙市政府办公厅秘书一处处长(其间:2001.03--2001.06 长沙市委党校中青年干部培训班学习)
2001.11--2004.09 长沙市人民政府办公厅党组成员、副主任
2004.09--2008.04 长沙市信访局党组书记、局长,长沙市政府副秘书长(兼)
2008.04--2008.07 中共长沙市天心区委副书记,长沙市天心区人民政府副区长
2008.07--2008.12 中共长沙市天心区委副书记,长沙市天心区人民政府代区长
2008.12--2011.05 中共长沙市天心区委副书记,长沙市天心区人民政府区长
2011.05--2011.12 中共浏阳市委副书记,浏阳市人民政府代市长,长沙国家生物产业基地党工委副书记(兼)
2011.12--2012.12 中共浏阳市委副书记,浏阳市人民政府市长,长沙国家生物产业基地党工委副书记(兼)
2012.12--2013.01 中共浏阳市委书记,长沙国家生物产业基地党工委副书记(兼)
2013.01--2014.09 长沙市人民政府党组成员、副市长,中共浏阳市委书记,长沙国家生物产业基地党工委第一书记(兼)
2014.09--2015.08 长沙市人民政府党组成员、副市长,中共浏阳市委书记,浏阳经济技术开发区党工委第一书记(兼)
2015.08--2017.03 中共长沙市委常委,中共浏阳市委书记,浏阳经济技术开发区党工委第一书记(兼)
2017.03--2017.09 中共长沙市委常委,湖南湘江新区党工委副书记、管委会主任
2017.09-- 常德市委副书记、代市长。
罗翠林同志简历
女,汉族,江西兴国人,1968年6月出生,1990年7月参加工作,1995年5月加入中国共产党,大学文学学士。
现任湖南省常德市监察委员会主任
1986.09-1990.07 湖南师范大学中文系读书
1990.07-1995.03 湖南省委老干部局研究室科员(其间:1991.10-1992.10长沙县高桥乡省委社教工作队队员)
1995.03-1996.11 湖南省委老干部局研究室副主任科员(其间:1994.07-1996.06参加中国社科院研究生课程学习)
1996.11-2001.03 湖南省委老干部局保健安置处主任科员
2001.03-2006.06 湖南省委老干部局综合调研处副处长
2006.06-2008.11 湖南省委老干部局综合调研处处长
2008.11-2010.08 湖南省委老干部局三处(综合调研处)处长
2010.08-2013.12 湖南省委老干部活动中心主任(其间:2010.09-2010.12湖南省第十期赴美中青年领导干部公共管理高级培训班学习)
2013.12-2016.12 湖南省韶山管理局党委委员、纪委书记
2016.12-2017.11 湖南省纪委驻省交通运输厅纪检组副厅级纪检员(副厅长级)
2017.11- 常德市委常委、市纪委书记、常德市监察委主任。